Auskünfte zu Delia Steiner
Einträge zum Namen Delia Steiner
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Delia Steiner
Publikationsnummer: 1563237, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Greenings, in Binningen, CHE-297.744.878, Verein (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2011, Publ. 6079054).
Domizil neu:
c/o Rosemary und Kurt Schwaninger, Hauptstrasse 34, 4102 Binningen.
Organisation neu:
[Streichung der Angaben zur Organisation auf Grund geänderter Eintragungsbestimmungen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schenk, Linus, von La Neuveville, in Binningen, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift;
Frei, Philine, von Turbenthal, in Muttenz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Delia, von Basel, in Uster, Präsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bottmingen, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Schwaninger, Dennis Roy, von Basel, in Basel, Vizepräsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: in Binningen, Präsident mit Einzelunterschrift];
Grassi, Raffael, von Vezia, in Anwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 6079054, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Greenings, in Binningen, CH-280.6.014.532-8, c/o Dennis R. Schwaninger, Hauptstrasse 34, 4102 Binningen, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
22.07.2009, 21.11.2009, 22.11.2010.
Zweck:
Der Verein Greenings fördert die Verbreitung von Aktivitäten, die als 'Greening' bestimmten Kriterien der ökologischen Nachhaltigkeit entsprechen. Er betreibt die Plattform greenings.ch, kann diese erweitern und weitere Tätigkeiten im Bereich der ökologischen Nachhaltigkeit aufnehmen. Der Verein ist konfessionell neutral und parteipolitisch unabhängig..
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Gönner- und Sponsorenbeiträge sowie projektgebundene Beiträge.
Organisation:
Mitgliederversammlung, Vorstand von 3 bis 7 Mitgliedern, Revisionsstelle, Beirat und Schlichtungsstelle.
Eingetragene Personen:
Schwaninger, Dennis Roy, von Basel, in Binningen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Schenk, Linus, von La Neuveville, in Binningen, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift;
Euler, Dimitrij, von Basel, in Basel, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Frei, Philine, von Turbenthal, in Muttenz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kaiser, Patricia, von Binningen, in Binningen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scheier, Dominik Lukas, von Luzern, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steiner, Delia, von Basel, in Bottmingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.