Auskünfte zu Christina Steiner
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Christina Steiner
Publikationsnummer: HR02-1006013550, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Verein Kloster Fischingen, in Fischingen, CHE-106.053.260, Verein (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2022, Publ. 1005575130).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Christina, von Kaltbrunn, in Oberbüren, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Helg, Cornelia, von Jonschwil, in Eschenz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005575130, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Berichtigung des im SHAB Nr. 187 vom 27.09.2022 publizierten TR-Eintrags Nr. 4571 vom 22.09.2022 Verein Kloster Fischingen, in Fischingen, CHE-106.053.260, Verein (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2022, Publ. 1005570097).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Christina, von Kaltbrunn, in Oberbüren, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Kaltbrunn].
Publikationsnummer: HR02-1005570097, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Verein Kloster Fischingen, in Fischingen, CHE-106.053.260, Verein (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2021, Publ. 1005341507).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuch, Monika, von Bichelsee-Balterswil, in Dussnang (Fischingen), Quästorin (Nichtmitglied), Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fröhlich, Mirjam, von Eggersriet, in Ricketwil (Winterthur), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Bischof, Mirjam Debora, in Winterthur];
Scheiwiller, Cornelia, von Sirnach, in Sirnach, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten und dem Direktor ];
Steiner, Christina, von Kaltbrunn, in Kaltbrunn, mit Kollektivunterschrift zu zweien.