Auskünfte zu Chantal Helen Steiner
Neueste SHAB-Meldungen: Chantal Helen Steiner
Publikationsnummer: HR02-1005625407, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Frida Mexican Products GmbH, in Dällikon, CHE-361.327.093, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2022, Publ. 1005483698).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ayala Haro, Carlos David, mexikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Chantal Helen, von Pfungen, in Dällikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: HR02-1005483698, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Frida Mexican Products GmbH, in Dällikon, CHE-361.327.093, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2019, Publ. 1004577687).
Statutenänderung:
12.04.2022.
Domizil neu:
c/o Chantal Helen Steiner, Brunnenwiesenstrasse 16, 8108 Dällikon.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Chantal Helen, von Pfungen, in Dällikon, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Ayala Haro, Carlos David, mexikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Publikationsnummer: HR01-1004577687, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Frida Mexican Products GmbH, in Dällikon, CHE-361.327.093, c/o Chantal Helen Steiner, Chilenaustrasse 1, 8108 Dällikon, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
25.02.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art und Betrieb eines Verkaufsshops.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 25.02.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Steiner, Chantal Helen, von Pfungen, in Dällikon, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Ayala Haro, Carlos David, mexikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.