Auskünfte zu Otto Stehle
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Otto Stehle
Publikationsnummer: 5123908, Handelsregister-Amt Schaffhausen, (290)
Bircher AG, in Beringen, CH-290.3.001.448-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 15.10.2007, S. 12, Publ. 4154036).
Statutenänderung:
30.06.2009.
Firma neu:
BBC Technology AG.
Aktienkapital neu:
CHF 1'867'500.00 [bisher: CHF 6'000'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'867'500.00 [bisher: CHF 6'000'000.00].
Aktien neu:
18'675 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 6'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung am 30.6.2009 im Sinne von Art. 735 OR werden 6000 Namenaktien zu CHF 1'000 vernichtet und 18'675 Namenaktien zu CHF 100 ausgegeben.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt. Laut Erklärung des Verwaltungsrates vom 29.6.2009 untersteht die Gesellschaft nicht der ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frey, Manfred, von Niedererlinsbach, in Wohlen AG, Mitglied, mit Unterschrift zu zweien;
Stehle, Otto, von Meinisberg, in Hallau, Vizepräsident, mit Unterschrift zu zweien;
Schibli, Friedrich, von Fislisbach, in Zürich, Revisionsstelle;
Kredt, Alexander, von Deutschland, in Eschlikon TG, mit Unterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Behr, Prof. Dr. Giorgio, von Thayngen, in Buchberg, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Hofen, Präsident mit Unterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 4512438, Handelsregister-Amt Schaffhausen, (290)
Herfeld Aktiengesellschaft, in Beringen, CH-290.3.002.595-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 28.05.2004, S. 12, Publ. 2283122).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frey, Manfred, von Niedererlinsbach, in Wohlen AG, Mitglied, mit Unterschrift zu zweien;
Stehle, Otto, von Meinisberg, in Hallau, Präsident, mit Unterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schenker, Walter, von Schönenwerd, in Däniken SO, Präsident des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien;
Amsler Hobi, Eveline, von Bözen, in Wohlen AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4512430, Handelsregister-Amt Schaffhausen, (290)
Behr Bircher Cellpack BBC Management AG, in Buchberg, CH-290.3.002.023-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2006, S. 14, Publ. 3691054).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stehle, Otto, von Meinisberg, in Hallau, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Behr, Prof. Dr. Giorgio, von Hofen, in Buchberg, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.