Auskünfte zu Klaus Peter Stehle
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Klaus Peter Stehle
Publikationsnummer: HR02-1005214337, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
STEHLE Hallenbau GmbH, in Feusisberg, CHE-176.625.291, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2020, Publ. 1005036974).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stehle, Klaus Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Lüdi, Hugues, von Zürich und Heimiswil, in Hombrechtikon, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stehle, Katharina, deutsche Staatsangehörige, in Gipf-Oberfrick, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Huber, Rolf, von Elgg, in Feusisberg, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005036974, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
STEHLE Hallenbau GmbH, bisher in Dietikon, CHE-176.625.291, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 213 vom 01.11.2012, Publ. 6914578).
Statutenänderung:
23.11.2020.
Sitz neu:
Feusisberg.
Domizil neu:
Chaltenbodenstrasse 4b, 8834 Schindellegi. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stehle, Klaus Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Laufenburg (DE)].
Publikationsnummer: 6914578, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
STEHLE Hallenbau GmbH, in Dietikon, CH-020.4.048.592-0, Moosmattstrasse 36, 8953 Dietikon, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.10.2012.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Planung, Konzipierung und Realisierung von Industriehallen, Stahlbauten sowie Hallenmontagen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 22.10.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Stehle, Klaus Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Laufenburg (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Lüdi, Hugues, von Zürich und Heimiswil, in Hombrechtikon, mit Einzelunterschrift.