Auskünfte zu Monica Anna Stauffer
Neueste SHAB-Meldungen: Monica Anna Stauffer
Publikationsnummer: HR01-1005511584, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Brunner Hallwilersee AG, in Seon, CHE-472.012.211, c/o Seetal Immo Verwaltungen GmbH, Tannlihag 3c, 5703 Seon, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
23.06.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft betreibt eine Bootsvermietung und Bootsfahrschule, insbesondere auf dem Hallwilersee. Sie kauft, verkauft, mietet und vermietet Boote jeglicher Art. Ferner erbringt sie Dienstleistungen im Bereich der Gastronomie und der Eventorganisation und führt Veranstaltungen und Schulungen im Bereich Wassersport durch. Sie handelt mit Nahrungsmitteln und Getränken aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Gründerin vom 23.06.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Stauffer, Monica Anna, von Hallwil, in Meisterschwanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3510773, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
BWV Schweiz AG, in Seon, CHE-273.276.450, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2016, Publ. 3248205).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stauffer, Monica, von Hallwil, in Seon, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüchinger, Nicole, von Oberriet (SG), in Rorschacherberg, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3279343, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Personalfürsorgestiftung Paul Stauffer, in Seon, CHE-109.355.042, Stiftung (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2012, Publ. 6555956).
Name neu:
Personalfürsorgestiftung Paul Stauffer in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau vom 07.10.2016 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stauffer, David, von Hallwil, in Seengen, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stauffer, Monica, von Hallwil, in Seon, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidatorin [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].