Auskünfte zu Marianne Stampfli
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Marianne Stampfli
Publikationsnummer: 6440264, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Genossenschaft Alterssiedlung Oberuzwil, in Oberuzwil, CH-320.5.013.943-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2001, S. 3687).
Statutenänderung:
22.10.1982, 30.05.1986, 09.06.2011.
Zweck neu:
Schaffung von preiswerten Alterswohnungen in gemeinnütziger Weise.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [bisher: Haftung: Ohne persönliche Haftbarkeit].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen schriftlich. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 17.08.2011 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brenner, Martin, von St. Gallen, in Bichwil (Oberuzwil), Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stampfli, Marianne, von Etziken, in Oberuzwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Adrian, von Hasle bei Burgdorf, in Oberuzwil, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung];
Rüegg, Susy, von Zürich, in Oberuzwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Genossenschaft Alterssiedlung Oberuzwil, in O b e r u z w i l , Schaffung von preiswerten Alterswohnungen usw. Genossenschaft (SHAB Nr. 35 vom 21.02.1997, S. 1185).
Domizil neu:
c/o Leonhard Senn, Im Weingarten 23, 9242 Oberuzwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roth, Elsa, von Nesslau, in Oberuzwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lieberherr, Dr. Urs, von Nesslau, in Oberuzwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vonwil, Hans, von Hergiswil bei Willisau, in Oberuzwil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Billinger, Albert, von Hofen, in Oberuzwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Keller, Selma, von Sommeri, in Oberuzwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Knaus, Karl, von Hemberg, in Oberuzwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wälti, Judith, von Arni, in Oberuzwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brunner, Walter, von Nesslau, in Oberuzwil, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Senn, Leonhard, von Buchs SG, in Oberuzwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Benz, Rudolf, von Marbach SG, in Oberuzwil,Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brenner, Martin, von St. Gallen, in Bichwil (Oberuzwil), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buchschacher, Fritz, von Eriswil, in Oberuzwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stampfli, Marianne, von Etziken, in Oberuzwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stirnemann, Margrit, von Gränichen, in Oberuzwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.