Auskünfte zu Daniel Stalder
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Daniel Stalder
Publikationsnummer: HR02-1005313321, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Aula AG, in Cham, CHE-106.921.985, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 12.02.2021, Publ. 1005099241).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnarwyler, Ronald, von Luzern, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stalder, Daniel, von Hochdorf, in Baar, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tremp, Markus, von Schänis, in Hausen am Albis, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berndt, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Ammerswil, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hillebrand, Michael, von Thalwil, in Arth, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kamm, Adrian, von Glarus Nord, in Seengen, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Adrian, von Hohenrain, in Küssnacht (SZ), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien];
Werder, Marina, von Hünenberg, in Horw, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 5864388, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Daniel Stalder & Partner GmbH, bisher in Baar, CH-170.4.005.454-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2010, S. 26 Publ. 5731282).
Statutenänderung:
13.08.2010.
Firma neu:
HR Baudienste GmbH.
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
Bernstrasse 58, 6003 Luzern.
Zweck neu:
Ausführung von Dienstleistungen im Baugewerbe;
Erwerb, Veräusserung und Verwaltung von Immobilien;
Beteiligungen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen mit Brief oder per E-Mail an die im Anteilbuch eingetragenen Adressen [wie bisher];
Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 30.06.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision [wie bisher];
[Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stalder, Daniel, von Hochdorf, in Baar, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.--;
Stalder-Bercier, Nicole, von Hochdorf, in Baar, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rekic, Haris, Staatsangehöriger von Bosnien und Herzegowina, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.-- und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--.
Publikationsnummer: 5210516, Handelsregister-Amt Zug, (170)
ImmoShop Zug AG, in Zug, CH-170.3.025.319-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 12.03.2008, S. 17, Publ. 4382780).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Staub, Niklaus, von Menzingen, in Cham, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnarwyler, Ronald, von Luzern, in Walchwil, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stalder, Daniel, von Hochdorf, in Baar, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zanoni, Urs, von Zürich und Eschenz, in Menzingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Röllin, Marco, von Menzingen und Zug, in Sursee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.