Auskünfte zu Thierry Sprunger
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Thierry Sprunger
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: 6530362, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Hangar Grely SA, à Sion, CH-550.1.084.169-5, société anonyme (No. FOSC 51 du 14.03.2011, p. 0, Publ. 6074192).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Sprunger, Thierry, de Fischingen, à Epalinges, président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Augsburger, Philippe, de Langnau im Emmental, à Pully, président, avec signature collective à deux [précédemment: directeur avec signature collective à deux].
Publikationsnummer: 6074192, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Hangar Promotion SA (Hangar Promotion Ltd.) (Hangar Promotion AG), précédemment à Lausanne, CH-550.1.084.169-5, société anonyme (No. FOSC 29 du 10.02.2011, p. 17).
Statuts originaires:
31.01.2011.
Modification des statuts:
03.03.2011.
Nouvelle raison sociale:
Hangar Grely SA.
Nouvelle traduction de la raison:
(Hangar Grely Ltd) (Hangar Grely AG).
Nouveau siège:
Sion.
Nouvelle adresse:
c/o BDO Visura (Valais) SA, Place du Midi 36, 1950 Sion.
But de l'entreprise:
L'acquisition, la construction, l'exploitation ou la prise de location de tous immeubles, notamment de hangars d'aviation, mais en Suisse seulement ceux constituant un établissement stable au sens de l'article 2, alinéa 2, lettre a de la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) du 16 décembre 1983, ainsi que toutes opérations commerciales ou financières pouvant s'y rattacher (cf. statuts pour but complet).
Nouveau capital-actions:
CHF 3'000'000.00 [précédemment: CHF 120'000.00].
Nouveau capital-actions libéré:
CHF 3'000'000.00 [précédemment: CHF 120'000.00].
Nouvelles actions:
30'000 actions nominatives de CHF 100.00 liées selon statuts. [précédemment: 1'200 actions nominatives à CHF 100.00 liées selon statuts]. Augmentation ordinaire du capital par compensation de créances de CHF 2'880'000.00 au total contre remise en échange de 28'800 actions nominatives de CHF 100.00 liées selon statuts, entièrement libérées.
Organe de publication:
FOSC.
Inscription ou modification de personne(s):
Sprunger, Thierry, de Fischingen, à Epalinges, président, avec signature collective à deux (comme précédemment);
BDO Visura (Valais) SA (CH-626.3.011.010-2), à Sion, organe de révision (comme précédemment);
Augsburger, Philippe, de Langnau im Emmental, à Pully, directeur, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur avec signature collective à deux];
Guadalupe, Ricardo, de Neuchâtel, à Epalinges, administrateur, avec signature collective à deux;
Cornaro, Vittorio, de Lugano, à Comano, administrateur, avec signature collective à deux;
Morand, Jean-Pierre, de Martigny-Combe, à Bagnes, administrateur, avec signature collective à deux.