Auskünfte zu Ludwig Spescha
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Ludwig Spescha
Publikationsnummer: HR02-1006052514, Handelsregister-Amt Graubünden
Spescha Garage AG, in Ilanz/Glion, CHE-107.061.150, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2017, Publ. 3739387).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spescha, Ludwig, von Trun, in Ilanz/Glion, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wellinger, Remo, von Schluein, in Schluein, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 3739387, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Spescha Garage AG, in Ilanz/Glion, CHE-107.061.150, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 03.08.2009, Publ. 5175650).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bandli-Spescha, Ludwig, von Safien, in Ilanz/Glion, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cavelti, Ursulina, von Sagogn, in Ilanz/Glion, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spescha, Ludwig, von Trun, in Ilanz/Glion, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Foppa, Martin, von Lumnezia, in Ilanz/Glion, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wellinger, Remo, von Schluein, in Schluein, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2889356, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Rheingarage Ilanz GmbH, in Ilanz, CH-350.4.001.177-4, Betrieb einer Autogarage, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2002, S. 7, Publ. 579756).
Firma neu:
Rheingarage Ilanz GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.06.2005 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bandli, Ludwig, von Safien, in Ilanz, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000 [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Cavelti, Ursulina, von Sagogn, in Ilanz, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000 [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Spescha, Ludwig, von Trun, in Ilanz, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000 [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sonder, Carli, von Salouf, in Ilanz, Liquidator, mit Einzelunterschrift.