Auskünfte zu Luis Solera Gutierrez
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Luis Solera Gutierrez
Publikationsnummer: HR02-1005013699, Handelsregister-Amt Zug, (170)
EP Technology Asset Management AG, in Zug, CHE-271.967.187, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2020, Publ. 1004841181).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ballester Barral, Lorenzo Claudio, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Menendez Dominguez, Alberto, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Solera Gutierrez, Luis, spanischer Staatsangehöriger, in Pozuelo de Alarcón (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pedersen, Mads Nicolas Skaarup, dänischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR01-1004548630, Handelsregister-Amt Zug, (170)
EP Technology Asset Management AG (EP Technology Asset Management SA) (EP Technology Asset Management Ltd), in Zug, CHE-271.967.187, Gotthardstrasse 26, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
11.01.2019.
Zweck:
Vermögensverwaltung und Erbringen von Vermögensverwaltungs- und Vermögensberatungsdienstleistungen, ferner Erbringen von Dienstleistungen im Informatik- und Technologiebereich für die Finanzindustrie;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 03.01.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Ballester Barral, Lorenzo Claudio, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dressler, Oliver Jan, von Riehen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Solera Gutierrez, Luis, spanischer Staatsangehöriger, in Pozuelo de Alarcón (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3965963, Handelsregister-Amt Zug, (170)
EyePerformance AG, in Zug, CHE-153.322.508, Bundesstrasse 7, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
21.12.2017.
Zweck:
Entwicklung, Unterhalt und Vermarktung von Softwarelösungen und Erbringung von Dienstleistungen im Informatik- und Technologiebereich;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 232'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 232'000.00.
Aktien:
200 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'160.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre können auch mittels Einschreibebrief, Telefax oder per E-Mail erfolgen , sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 21.12.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Solera Gutierrez, Luis, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Blum, Dr. Richard E., von Schwyz, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ballester Barral, Lorenzo, spanischer Staatsangehöriger, in Ciudad de Panamá (PA), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Broseta Dupre, Manuel Andres, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Sekretär (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung;
Morera Climent Pallares, Vicente Javier, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Sekretär (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung.