Auskünfte zu Urs Sigrist
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Urs Sigrist
Publikationsnummer: 1881547, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Bafidia Pensionskasse Genossenschaft, in Zürich, CHE-106.642.901, Genossenschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2014, Publ. 1684423).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sigrist, Urs, von Obfelden, in Suhr, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Nadine, von Mägenwil, in Rupperswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 1088338, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Speedrail AG, in Suhr, Kauf, Verwaltung und Vermietung von Eisenbahnwagen und weiteren Industrie-Transportmitteln zur raschen Beförderung von Gütern, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.1994, S. 1025).
Firma neu:
Speedrail AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 19.06.2003 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sigrist, Urs, von Obfelden, in Suhr, Präsident und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Sigrist, Roland, von Obfelden, in Bernex, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Einzelunterschrift].
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Pensionskasse schweizerischer Regionalbanken, in Zürich, Versicherung gegen die wirtschaftlichen Folgen von Invalidität, Alter und Tod, Genossenschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.1999, S. 7767).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwarb, Hermann, von Eiken, in Remigen, Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hunziker, Fritz, von Staffelbach, in Oberentfelden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bohnenblust, Rolf, von Schwarzhäusern, in Schafisheim, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kobelt, Walter, von Marbach SG, in Marbach SG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sigrist, Urs, von Obfelden, in Suhr, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].