Auskünfte zu Andreas Michael Hermann Seubert
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Andreas Michael Hermann Seubert
Publikationsnummer: HR02-1005008824, Handelsregister-Amt Zug, (170)
AltraOil SA, in Zug, CHE-309.876.483, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2019, Publ. 1004750320).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seubert, Andreas Michael Hermann, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Belli, Pierre Jean, von Genève, in Thônex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1005007836, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Central Energy AG, in Zug, CHE-108.584.350, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2020, Publ. 1004903655).
Statutenänderung:
30.09.2020.
Zweck neu:
Handel mit Energieprodukten und anderen Rohstoffen sowie ähnlichen Waren aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder per E-Mail. [Mit Statutenänderung vom 30.09.2020 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seubert, Andreas Michael Hermann, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burggraf und Graf zu Dohna-Schlodien, York Wilhelm Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Meier, Markus Daniel, von Beromünster, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Schwarz, Dietrich Burkhardt, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schärli, Dr. Kilian, von Menznau, in Risch, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004627200, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Central Energy AG, in Zug, CHE-108.584.350, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2018, Publ. 1004530799).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schiess, Ernst, von Herisau, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seubert, Andreas Michael Hermann, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg, Dr. Nicolaus Henrich Franz Johannes Hubertus Maria, deutscher Staatsangehöriger, in Odenthal (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.