Auskünfte zu Micha Semmler
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Micha Semmler
Publikationsnummer: 3619969, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Gianesi & Briner AG, in Schlieren, CHE-109.093.882, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2016, Publ. 3060509).
Statutenänderung:
26.06.2017.
Sitz neu:
Hinwil.
Domizil neu:
c/o WSP W.Schefer + Partner Ingenieurbüro AG, Kemptnerstrasse 7, 8340 Hinwil. Gemäss Erklärung vom 27.06.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hunziker, Roger, von Kirchleerau, in Russikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG (CHE-400.489.838), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schefer, Robert, von Teufen AR, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Scherrer, Samuel, von Nesslau, in Nesslau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Semmler, Micha, von Thayngen, in Hinwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3598299, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
K 7 Immobilien AG, in Hinwil, CHE-103.621.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2016, Publ. 3065513).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hunziker, Roger, von Kirchleerau, in Russikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Semmler, Micha, von Thayngen, in Hinwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3154399, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
WSP W.Schefer + Partner Ingenieurbüro AG, in Hinwil, CHE-100.362.194, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 06.10.2015, Publ. 2410133).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cometes Consulting AG (CH-020.3.916.434-8), in Winterthur, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG (CHE-400.489.838), in Zürich, Revisionsstelle;
Semmler, Micha, von Thayngen, in Hinwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.