Auskünfte zu Martin Selz
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Martin Selz
Publikationsnummer: HR02-1004805040, Handelsregister-Amt Bern, (36)
bc business CONSULENT gmbh, in Leuzigen, CHE-114.116.164, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 49 vom 11.03.2008, S.2, Publ. 4381338).
Firma neu:
bc business CONSULENT gmbh in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.01.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Selz, Martin, von La Chaux-de-Fonds, in Leuzigen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 4293137, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Busbetrieb Solothurn und Umgebung AG, in Solothurn, CHE-106.010.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2017, Publ. 3620957).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Selz, Martin, von La Chaux-de-Fonds, in Leuzigen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalt, Stefan, von Leuggern, in Spreitenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 4381338, Handelsregister-Amt Bern, (36)
bc business CONSULENT gmbh, in Leuzigen, CH-036.4.041.441-1, Metzgergasse 13, 3297 Leuzigen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
21.02.2008.
Zweck:
Das Erbringen von Management-Dienstleistungen auf Zeit, Management-Consulting sowie die Entwicklung und Durchführung von Merger & Acquisitions-, Strategie- und andern Projekten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern. Sie kann ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Gründer vom 21.02.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Selz, Martin, von La Chaux-de-Fonds, in Leuzigen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen von je CHF 200.--;
Selz, Dora, von La Chaux-de-Fonds, in Leuzigen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen von je CHF 200.--.