Auskünfte zu Werner Schweiter
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Werner Schweiter
Publikationsnummer: 5745672, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Central Diamond Selling Organisation (CSO) Ltd, in Zug, CH-170.3.005.555-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 20.01.2010, S. 23, Publ. 5449354).
Firma neu:
Central Diamond Selling Organisation (CSO) Ltd in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 02.07.2010 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweiter, Werner, von Männedorf, in Buchs SG, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Küng, Hans, von Werthenstein und Wolhusen, in Ennetbürgen, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 5449354, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Central Diamond Selling Organisation (CSO) Ltd, in Zug, CH-170.3.005.555-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 11.09.2009, S. 21, Publ. 5243034).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dale, Nicholas, britischer Staatsangehöriger, in Rüschlikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Poolman, Andrew, britischer Staatsangehöriger, in Zug, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giesinger, Alfriede, von Sevelen, in Buchs SG, Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweiter, Werner, von Männedorf, in Buchs SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Küng, Hans, von Werthenstein und Wolhusen, in Ennetbürgen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4958312, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Cordico Management AG, in Zürich, CH-020.3.033.302-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2009, S. 29, Publ. 4827326).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schweiter, Werner, von Sevelen, in Buchs SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kiwirra, Salim, von Basel, in Genf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
McGhee, Robin, britischer Staatsangehöriger, in Veyrier, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bedford, Ivan, britischer Staatsangehöriger, in Gaillard (FR), Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Connor, David, britischer Staatsangehöriger, in Genf, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ferguson, Steven, britischer Staatsangehöriger, in Commugny, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frey, Thomas, von Bern, in Zürich, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lavelle, Edward, britischer Staatsangehöriger, in Troinex, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maseda Hernandez, Carlos Fernando, uruguayischer Staatsangehöriger, in Zollikon, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wheeler, Patrick, britischer Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baharuddin, Raanji Fara, malaysische Staatsangehörige, in Soral, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ehrbar, Andrea, von Urnäsch, in Regensdorf, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Sylvia, von Zürich, in Zürich, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giger, Susan, kanadische Staatsangehörige, in Gimel, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Littaua-Kutch, Katherine, französische Staatsangehörige, in Ornex (FR), Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Sonja, von Zürich, in Hausen am Albis, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Patané, Gabriella, von Niedergösgen, in Niedergösgen, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perzoff Martinez Giz, Maria, spanische Staatsangehörige, in Le Vaud, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.