Auskünfte zu Dr. Hans Rudolf Schwarzenbach
Einträge zum Namen Dr. Hans Rudolf Schwarzenbach
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Dr. Hans Rudolf Schwarzenbach
Publikationsnummer: 6500478, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Guidis AG, bisher in Zollikofen, CH-036.3.041.712-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 15.04.2008, S. 3, Publ. 4430100).
Statutenänderung:
15.12.2011.
Sitz neu:
Erlenbach ZH.
Domizil neu:
Schulhausstrasse 48, 8703 Erlenbach ZH.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarzenbach, Hans Rudolf, von Erlenbach ZH, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zollikofen].
Publikationsnummer: 5811070, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Linguistic Search Solutions AG, in Baar, CH-170.3.032.026-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 18.09.2008, S. 17, Publ. 4656224).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheurer, Simon, von Ried bei Kerzers, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lisbach, Bertrand, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift und Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Schwarzenbach, Dr. Hans Rudolf, von Erlenbach ZH, in Zollikofen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Reigrotzki, Dr. Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Ennetbaden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frick, Dr. Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hasenclever, Caspar, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), stellvertretender Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 4656224, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Linguistic Search Solutions AG, in Zug, CH-170.3.032.026-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 11.04.2008, S. 17, Publ. 4425494).
Statutenänderung:
03.09.2008.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 8A, 6340 Baar.
Aktienkapital neu:
CHF 125'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 125'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
125'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheurer, Simon, von Ried bei Kerzers, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lisbach, Bertrand, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Mathys, Roland, von Linden, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwarzenbach, Dr. Hans Rudolf, von Erlenbach ZH, in Zollikofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.