Auskünfte zu Sophie Schwab
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Sophie Schwab
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1005364676, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
SCHWAB FLEURS SA, à Saillon, CHE-106.628.829, société anonyme (No. FOSC 236 du 03.12.2020, Publ. 1005038760).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Schwab, Martin, de Kerzers, à Saillon, président du conseil, avec signature collective à deux;
Schwab, Sophie, de Kerzers, à Saillon, administratrice, secrétaire du conseil, sans droit de signature, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Schwab, Nicolas, de Kerzers, à Saillon, président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: vice-président du conseil, avec signature collective à deux];
Constantin, Ludovic, de Ayent, à Saillon, administrateur, avec signature individuelle;
Constantin-Schwab, Pauline, de Kerzers, à Saillon, administratrice, avec signature individuelle.
Publikationsnummer: 5137404, Handelsregister-Amt Wallis
Schwab Fleurs S.A., à Saillon, CH-621.3.001.445-8, société anonyme (FOSC no 128 du 05.07.1995, p. 3776).
Modification des statuts:
19.06.2009.
Nouvelle raison sociale:
SCHWAB FLEURS SA.
Nouvelles actions:
420 actions de CHF 1'000.-- nominatives avec restriction de transmissibilité.
Faits qualifiés:
abrogation de la clause d'apport [précédemment: selon convention du 27.04.1990, bilan et inventaires arrêtés au 31.12.1989, sont apportés l'actif et le passif de la SnC 'Schwab et Fils', à Saillon, soit un actif net de CHF 500'000.-- (v. statuts)].
Communications aux actionnaires:
par avis inséré dans la FOSC ou pli recommandé pour les convocations aux AG;
par écrit ou courriel pour les autres communications. Statuts adaptés au nouveau droit. Selon déclaration des administrateurs du 19.06.2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Personnes et signatures radiées:
Schwab, Hermann, de Kerzers, à Saillon, président, avec signature collective à deux;
Schwab née Roduit, Gabrielle, de Kerzers, à Saillon, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président;
Bourgeois, Max, de Bovernier, à Martigny, organe de révision.
Inscription ou modification de personnes:
Schwab, Martin, de Kerzers, à Saillon, président, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président, avec signature collective à deux avec le président];
Schwab, Nicolas, de Kerzers, à Saillon, vice-président, avec signature collective à deux [précédemment: membre, avec signature collective à deux avec le président];
Schwab née Ammann, Verena, de Kerzers, à Saillon, administratrice, sans droit de signature;
Schwab, Sophie, de Kerzers, à Saillon, administratrice et secrétaire, sans droit de signature.