Auskünfte zu Erich Schwab
Einträge zum Namen Erich Schwab
Neueste SHAB-Meldungen: Erich Schwab
Publikationsnummer: HR02-1005315527, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Sabotech GmbH, in Pratteln, CHE-109.882.732, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2020, Publ. 1004812469).
Statutenänderung:
23.09.2021.
Sitz neu:
Augst.
Domizil neu:
Hauptstrasse 29, 4302 Augst BL.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller-Bigler, Marianne, von Freienbach, in Pratteln, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Keller, Heinz, von Freienbach, in Basel, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwab, Erich, von Kerzers, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Häberli, Lúcia Cristina, von Kerzers, in Bern, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1004681880, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Flury Systems AG, in Arch, CHE-107.175.144, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2019, Publ. 1004617712).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwab, Erich, von Kerzers, in Bern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1004617712, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Flury Systems AG, in Arch, CHE-107.175.144, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2018, Publ. 3988549).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trösch, Markus Friedrich, von Thunstetten, in Lengnau BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kahn, Fabio, israelischer Staatsangehöriger, in Hod haScharon (IL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Schwab, Erich, von Kerzers, in Bern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.