Auskünfte zu Christian Schumacher
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Schumacher
Publikationsnummer: HR02-1004757239, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Vinantik GmbH, in Heimberg, CHE-101.120.570, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2011, S.0, Publ. 6348772).
Firma neu:
Vinantik GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.11.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schumacher, Christian, von Horgen, in Steffisburg (Heimberg), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 6483490, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Curlingbahn Allmend AG, in Bern, CH-035.3.012.319-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2006, S. 2, Publ. 3181192).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüegger, Alfred, von Rothrist, in Ortschwaben (Meikirch), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schumacher, Christian, von Horgen, in Steffisburg, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heidelberger, Christine, von Solothurn und Niederwil SO, in Bolligen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brönnimann, Anton, von Wald BE, in Naters, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:Brönnimann, Anton genannt Toni, in Bern, Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Häsler, Stefan, von Bönigen, in Burgdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Allmen, Rolf, von Schwarzenburg, in Adelboden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zürcher, Jürg, von Trubschachen, in Bolligen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauser, Mark, von Glarus, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 6348772, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Vinantik GmbH, in Steffisburg, CH-092.4.013.931-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 189 vom 30.09.2008, S. 5, Publ. 4670008).
Statutenänderung:
09.09.2011.
Sitz neu:
Heimberg.
Domizil neu:
c/o Christian und Erika Schumacher-Streuli, Pappelweg 83, 3613 Steffisburg.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schumacher-Streuli, Erika, von Horgen, in Steffisburg (Heimberg), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Steffisburg];
Schumacher, Christian, von Horgen, in Steffisburg (Heimberg), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Steffisburg].