Auskünfte zu Ruth Schuler-Sager
Neueste SHAB-Meldungen: Ruth Schuler-Sager
Publikationsnummer: HR02-1005927296, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
artflow gmbh, in Rothenburg, CHE-111.964.115, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 70 vom 12.04.2023, Publ. 1005721442).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Erich, von Schänis, in Emmen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 199 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schuler-Sager, Ruth, von Rothenthurm, in Emmen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: HR02-1005211084, Handelsregister-Amt Zug, (170)
artflow gmbh, in Cham, CHE-111.964.115, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2012, S.0, Publ. 6531388).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Erich, von Schänis, in Sarmenstorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schuler-Sager, Ruth, von Rothenthurm, in Emmen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: 3843107, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Hobapol Holding AG, in Rothenburg, CHE-100.953.337, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2016, Publ. 3209745).
Firma neu:
Hobapol Holding AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 26.09.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sager, Hans, von Emmen, in Rothenburg, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, René, von Gettnau, in Hildisrieden, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Renggli, Josefine, von Rothenburg, in Rothenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Sager, Monika, von Emmen, in Emmen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Schuler, Ruth, von Rothenthurm, in Gurtnellen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten].