Auskünfte zu Mina Schreyer
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Mina Schreyer
Publikationsnummer: HR02-1004998524, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Stiftung Tierheim Gals Mina Schreyer, in Gals, CHE-109.981.883, Stiftung (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2018, Publ. 4321003).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
MacKay, Irene, kanadische Staatsangehörige, in Nods, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schreyer, Mina, von Gals, in Gals, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift];
Wendling, Cécile Lea, von Biel/Bienne, in Biel/Bienne, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 1484441, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Stiftung Tierheim Gals Mina Schreyer, in Gals, CHE-109.981.883, Stiftung (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2014, Publ. 1283675).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schreyer, Mina, von Gals, in Gals, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsidentin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
MacKay, Irene, kanadische Staatsangehörige, in Nods, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: MacKay, Irène, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Demartini, Camilla, von Capriasca, in Oberengstringen, Kassierin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fidutax Wirtschaftsberatung AG (CHE-100.479.672), in Biel/Bienne, Revisionsstelle [bisher: Fidutax Wirtschaftsberatung AG (CH-073.3.004.828-3)].
Handelsregister-Amt Bern, (36)
Stiftung Tierheim Gals Mina Schreyer, in Gals, Kreuzweg 1, 2076 Gals, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
12.03.2002.
Zweck:
Führung eines Tierheimes, namentlich die Bereitstellung und den Betrieb eines Refugiums für nicht vermittelbare Tiere. Diesen wird eine bedürfnisgerechte Haltung gewährleistet. Tiere werden grundsätzlich aus nur ökonomischen Gründen nicht euthanasiert. Der Zweck kann auch erreicht werden durch die Unterstützung vorbeugender Massnahmen im Bereich Tierschutz- und Pflege.
Organisation:
Stiftungsrat: mindestens 3 und höchstens 12 Mitglieder.
Eingetragene Personen:
Vogelbach, Katrin, von Basel und Luzern, in Zürich, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schreyer, Mina, von Gals, in Gals, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eberli, Markus genannt Marco, von Hochdorf, in Zürich, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
De Martini, Camilla, von Lugaggia, in Urdorf, Kassiererin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.