Mina Schreyer
wohnhaft in Gals, aus Gals Aktuelle Mandate: Stiftung Tierheim Gals Mina Schreyer Verbundene Personen: Ulrich Brand, Cécile Lea Wendling, Camilla Demartini und mehr So bleiben Sie über "Mina Schreyer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Mina Schreyer"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Mina Schreyer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Mina Schreyer"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Mina Schreyer leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Mina Schreyer arbeiten
Erbringung von div. Dienstleistungen
Erbringung von div. Dienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Mina Schreyer
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Mina Schreyer
Publikationsnummer: HR02-1004998524, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Stiftung Tierheim Gals Mina Schreyer, in Gals, CHE-109.981.883, Stiftung (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2018, Publ. 4321003).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
MacKay, Irene, kanadische Staatsangehörige, in Nods, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schreyer, Mina, von Gals, in Gals, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift];
Wendling, Cécile Lea, von Biel/Bienne, in Biel/Bienne, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 1484441, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Stiftung Tierheim Gals Mina Schreyer, in Gals, CHE-109.981.883, Stiftung (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2014, Publ. 1283675).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schreyer, Mina, von Gals, in Gals, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsidentin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
MacKay, Irene, kanadische Staatsangehörige, in Nods, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: MacKay, Irène, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Demartini, Camilla, von Capriasca, in Oberengstringen, Kassierin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fidutax Wirtschaftsberatung AG (CHE-100.479.672), in Biel/Bienne, Revisionsstelle [bisher: Fidutax Wirtschaftsberatung AG (CH-073.3.004.828-3)].
Handelsregister-Amt Bern, (36)
Stiftung Tierheim Gals Mina Schreyer, in Gals, Kreuzweg 1, 2076 Gals, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
12.03.2002.
Zweck:
Führung eines Tierheimes, namentlich die Bereitstellung und den Betrieb eines Refugiums für nicht vermittelbare Tiere. Diesen wird eine bedürfnisgerechte Haltung gewährleistet. Tiere werden grundsätzlich aus nur ökonomischen Gründen nicht euthanasiert. Der Zweck kann auch erreicht werden durch die Unterstützung vorbeugender Massnahmen im Bereich Tierschutz- und Pflege.
Organisation:
Stiftungsrat: mindestens 3 und höchstens 12 Mitglieder.
Eingetragene Personen:
Vogelbach, Katrin, von Basel und Luzern, in Zürich, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schreyer, Mina, von Gals, in Gals, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eberli, Markus genannt Marco, von Hochdorf, in Zürich, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
De Martini, Camilla, von Lugaggia, in Urdorf, Kassiererin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.