Auskünfte zu André Schreyer
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: André Schreyer
Publikationsnummer: HR02-1005162189, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Energie-Park Jolimont AG, in Gals, CHE-202.564.332, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2015, S.0, Publ. 2075111).
Domizil neu:
c/o René Schreyer, Burgerweg 17, 3238 Gals.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sonderegger, Markus, von Oberegg, in Gals, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schreyer, René, von Gals, in Gals, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schreyer, André, von Gals, in Gals, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Freudiger, Reto, von Niederbipp, in Erlach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schreyer, Martin, von Gals, in Gals, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publikationsnummer: 2075111, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Energie-Park Jolimont AG, in Gals, CHE-202.564.332, Bethlehemstrasse 14, 3238 Gals, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
24.03.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Bau und Betrieb von Energieerzeugungsanlagen zur Nutzung der produzierten elektrischen Energie und zur Einspeisung ins Netz. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann ebenfalls Immobilien erwerben, veräussern und verwalten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
per Brief, E-Mail oder Telefax.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 24.03.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schreyer, René, von Gals, in Gals, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schreyer, André, von Gals, in Gals, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sonderegger, Markus, von Oberegg, in Gals, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Freudiger, Reto, von Niederbipp, in Erlach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schreyer, Martin, von Gals, in Gals, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 2901422, Handelsregister-Amt Bern, (36)
gefru AG, bisher in Bern, CH-073.3.009.028-5, Vereinigung von Produzenten zur Betreibung von Verkaufsständen verschiedener Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 11.11.1999, S. 7676).
Statutenänderung:
17.06.2005.
Sitz neu:
Gampelen.
Domizil neu:
Untermatteweg 7, 3236 Gampelen.
Zweck neu:
Handel mit und Verkauf von Waren aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben, errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 120'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 60'000.--.
Aktien:
120 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre: Gewöhnliche Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die vor der Eintragung im Handelsregister Bern-Mittelland gestrichenen Tatsachen, sowie allfällige frühere Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden [wie bisher].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niederhauser-Huber, Kurt, von Eggiwil, in Gals, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss, Hans jun., von Messen, in Dieterswil, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aebersold-Moser, Charles, von Kirchdorf BE, in Treiten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hofmann-Gassner, Hans, von Sutz-Lattrigen, in Sutz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schreyer, André, von Gals, in Gals, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Beyeler, Kurt, von Wahlern, in Ins, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietrich-Wälti, Annemarie, von Trub und Gampelen, in Gampelen, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Dietrich-Wälti, Peter, von Gampelen, in Gampelen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Eichenberger + Lerch Treuhand AG, in Gampelen, Revisionsstelle.