Auskünfte zu Peter Schöni
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Peter Schöni
Publikationsnummer: 5726286, Handelsregister-Amt Bern, (36)
IG Rössli AG, in Meiringen, CH-092.3.011.400-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 23.10.2009, S. 4, Publ. 5307812).
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 16, 3860 Meiringen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Anderegg, Otto, von Meiringen, in Meiringen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schöni, Peter, von Sumiswald, in Meiringen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boss, Fritz, von Meiringen, in Meiringen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Banholzer, Hans Andreas, von Meiringen, in Meiringen, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschuor, Aristo, von Rueun, in Meiringen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Tschuor, Viktoria, von Rueun, in Meiringen, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 5307812, Handelsregister-Amt Bern, (36)
IG Rössli AG, in Meiringen, CH-092.3.011.400-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.1999, S. 5425).
Statutenänderung:
24.06.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Verpachtung bzw. den Weiterbetrieb des Gastgewerbebetriebes 'Rössli' in Meiringen sowie die Vermietung bzw. den Verkauf von Wohnungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, Grundstücke erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 24.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Inglin, Ernst, von Rothenthurm, in Meiringen, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident;
Lehmann + Bacher Treuhand AG, in Meiringen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schöni, Peter, von Sumiswald, in Meiringen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident];
Boss, Fritz, von Meiringen, in Meiringen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Banholzer, Hans Andreas, von Meiringen, in Meiringen, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Bern, (36)
IG Rössli AG, in M e i r i n g e n, c/o Otto Anderegg, Bahnhofstrasse 5, 3860 Meiringen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
23.07.1999.
Zweck:
Verpachtung bezw. Weiterbetrieb des Gastgewerbebetriebes «Rössli» in Meiringen sowie Vermietung und Verkauf von Wohnungen. Kann sich bei anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, Grundstücke erwerben und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 215 000.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 215 000.
Aktien:
215 Namenaktien zu CHF 1000.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Von Tschuor Aristo, in Meiringen (Inhaber der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Aristo Tschuor, Pizzeria Rössli, mit Sitz in Meiringen) gemäss dessen Verkaufsverpflichtung im Nachlassvertrag vom 22.3.1999, gerichtlich genehmigt am 6.5.1999, Erwerb der Stockwerkeinheiten Meiringen-Gbbl. Nrn. 1790-1, 1790-5 und 1790-6 sowie des Grundstücks Meiringen-Gbbl. Nr. 2519 mit Zugehör und Mobilien gemäss Inventar der Vermögensbestandteile mit Schätzung per 22.4.1998 zum Preis von total CHF 917 758.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mit Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Anderegg, Otto, von Meiringen, in Meiringen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schöni, Peter, von Sumiswald, in Meiringen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident;
Inglin, Ernst, von Rothenthurm, in Meiringen, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident;
Lehmann + Bacher Treuhand AG, in Meiringen, Revisionsstelle.