Auskünfte zu Christine Schneider
Einträge zum Namen Christine Schneider
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Christine Schneider
Publikationsnummer: HR02-1005601203, Handelsregister-Amt Bern, (36)
JungfrauBräu AG, in Schwanden bei Brienz, CHE-328.316.078, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 22.07.2022, Publ. 1005526834).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Christine, von Beckenried, in Schwanden b. Brienz (Schwanden bei Brienz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004523441, Handelsregister-Amt Bern, (36)
DORFLADEN GENOSSENSCHAFT SCHWANDEN, in Schwanden bei Brienz, CHE-343.248.219, Genossenschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2017, Publ. 3648029).
Firma neu:
DORFLADEN GENOSSENSCHAFT SCHWANDEN in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 12.06.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Margowski, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Schwanden b. Brienz (Schwanden bei Brienz), Präsident der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kehrli, Elsbeth, genannt Elsi, von Frutigen, in Schwanden b. Brienz (Schwanden bei Brienz), Mitglied der Verwaltung, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schneider, Christine, von Beckenried, in Schwanden b. Brienz (Schwanden bei Brienz), Mitglied der Verwaltung, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 3648029, Handelsregister-Amt Bern, (36)
DORFLADEN GENOSSENSCHAFT SCHWANDEN, in Schwanden bei Brienz, CHE-343.248.219, Genossenschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2016, Publ. 3065605).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst, Roland, von Holziken, in Schwanden b. Brienz (Schwanden bei Brienz), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frutiger, Christoph, von Schattenhalb, in Meiringen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sommer, Dora, genannt Doris, von Lützelflüh, in Schwanden b. Brienz (Schwanden bei Brienz), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Margowski, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Schwanden b. Brienz (Schwanden bei Brienz), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kehrli, Elsbeth, genannt Elsi, von Frutigen, in Schwanden b. Brienz (Schwanden bei Brienz), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Christine, von Beckenried, in Schwanden b. Brienz (Schwanden bei Brienz), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.