Auskünfte zu Walter Schmid
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Walter Schmid
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Handelsregister-Amt Wallis
Walter Schmid Partenaires Sàrl, précédem. à Veyrier, assistance et conseil dans le domaine de la communication-marketing, société à responsabilité limitée (FOSC du 15.12.1997, p. 9020). Statuts initiaux du 26.11.1997.
Modification des statuts:
5.03.2002.
Nouvelle raison sociale:
DVC - Développement du Village Celtique Sàrl.
Nouveau siège:
Massongex.
Nouvelle adresse:
Rte du Stade 48, 1869 Massongex.
Nouveau but:
promouvoir et protéger tout projet de village celtique;
mettre au point les dossiers permettant la recherche de financement et assurer la pérennité du concept;
participer à d'autres entreprises analogues et vente d'immeubles ainsi que toutes opérations convergentes à ses buts.
Capital social:
CHF 20'000.--.
Faits qualifiés:
apports en nature/reprise de biens: à la constitution de la société, de l'actif et du passif de l'entreprise individuelle (non inscrite) 'Walter Schmid Communications', à Pinchat (Veyrier), selon bilan au 30.06.1997, présentant un actif de CHF 57'690.19 et un passif envers les tiers de CHF 16'212.05, soit un actif net de CHF 41'478.14, montant imputé sur le capital à concurrence de CHF 20'000.- [comme précédemment].
Organe de publication:
FOSC. Capital social entièrement libéré.
Personne et signature radiée:
Schmid, Ghyslaine, de Genève, à Veyrier, associée et gérante, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 10'000.--.
Inscription ou modification de personnes:
Schmid, Walter, de Genève, à Veyrier, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 11'000.-- [précédemment: pour une part sociale de CHF 10'000.--];
Oreiller, Claude, de Evionnaz, à Massongex, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 3'000.--;
Haldimann, Marc-André, de Les Brenets, à Genève, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 2'000.--;
Jordan, Robert, de Massongex, à Val-d'Illiez, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 3'000.--;
Bittel, Henri, citoyen français, à Mornex (F), associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.--.