Auskünfte zu Susanne Schmid
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Susanne Schmid
Publikationsnummer: 3587367, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Eisenbahner-Baugenossenschaft Flügelrad - Olten, in Olten, CHE-103.974.264, Genossenschaft (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2016, Publ. 3034819).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Susanne, von Vechigen, in Dulliken, Vizepräsidentin der Verwaltung und Kassiererin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneeberger, Esther, von Madiswil, in Liestal, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buser, Markus, von Erlinsbach (SO) und Dulliken, in Olten, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nyffeler-Thüler, Monika, von Landiswil und Huttwil, in Olten, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Melanie, von Wangen bei Olten, in Wangen bei Olten, Vizepräsidentin der Verwaltung, Kassierin, Verwalterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Hadorn, Veronika, von Forst-Längenbühl, in Olten, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2808065, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Baugenossenschaft Flügelrad - Olten, in Olten, CHE-103.974.264, Genossenschaft (SHAB Nr. 239 vom 09.12.2009, Publ. 5382772).
Statutenänderung:
22.04.2016.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der 'Eisenbahner-Baugenossenschaft Belchen Hägendorf', in Hägendorf ( CHE-102.316.153), gemäss Fusionsvertrag vom 15.03.2016 und Bilanz per 31.12.2015. Aktiven von CHF 1'700'259.16 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'673'524.35 gehen auf die übernehmende Genossenschaft über. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Genossenschaft und erhalten für einen Anteilschein zu CHF 100.00 der übertragenden Genossenschaft einen Anteilschein zu CHF 100.00 der übernehmenden Genossenschaft.
Firma neu:
Eisenbahner-Baugenossenschaft Flügelrad - Olten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Susanne, von Vechigen, in Dulliken, Vizepräsidentin der Verwaltung und Kassiererin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Olten].
Publikationsnummer: 6761548, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Eisenbahner-Baugenossenschaft Belchen Hägendorf, in Hägendorf, CH-249.5.000.118-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 201 vom 16.10.1992, S. 4842).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hodel-Hausmann, Rita, von Ufhusen, in Hägendorf, Mitglied der Verwaltung und Verwalterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sapora-Biedermann, Heidi, von Mümliswil-Ramiswil, in Hägendorf, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stamm, Jürg, von Wynigen und Epiquerez, in Hägendorf, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zürcher, Beat, von Trub, in Olten, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Susanne, von Vechigen, in Olten, Mitglied der Verwaltung und Verwalterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leibbach Daniela (CH-400.1.031.148-7), in Aarburg, Revisionsstelle.