Auskünfte zu Manfred Schlessinger
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Manfred Schlessinger
Publikationsnummer: 4396365, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Monopol AG, in Fislisbach, CHE-102.238.122, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2017, Publ. 3849721).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlessinger, Manfred, von Stetten, in Baden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gantner, Christoph, von Flums, in Niederwil (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publikationsnummer: 5549048, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Personalfürsorgestiftung der Monopol AG, in Baden, CH-400.7.916.086-4, Stiftung (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2008, S. 2, Publ. 4313746).
Name neu:
Personalfürsorgestiftung der Monopol AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 12.10.2009 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlessinger, Manfred, von Stetten AG, in Baden, Präsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Präsident des Stiftungsrates mit Einzelunterschrift];
Schlessinger, Lionel, von Stetten AG, in Baden, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lüchinger, Anton, von Oberriet SG, in Cham, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Verband schweizerischer Lack- und Farbenfabrikanten, in Z ü r i c h , Wahrung der Interessen seiner Mitglieder, Verein (SHAB Nr. 229 vom 23.11.1990, S. 4673).
Statutenänderung:
3.05.1991, 8.05.1992.
Domizil neu:
Badenerstrasse 701, 8048 Zürich. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fey, Walter, von Brunnadern, in St. Margrethen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlessinger, Manfred, von Stetten AG, in Baden, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jegher, Gaudenz, von Kilchberg ZH, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weibel, Otto, von Lausen, in Oberwil-Lieli, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gunziger, Peter, von Aedermannsdorf, in Hergiswil NW, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.