Auskünfte zu Reto Andreas Schircks
Neueste SHAB-Meldungen: Reto Andreas Schircks
Publikationsnummer: HR02-1005936790, Handelsregister-Amt Graubünden
BeZe GmbH, in Albula/Alvra, CHE-113.633.209, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 206 vom 22.10.2021, Publ. 1005318341).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schircks, Reto, von Chur, in Stierva, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Friberg, Hans, von Breil/Brigels, in Stierva, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauser, Uma Katharina, von Wädenswil, in Breil/Brigels, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00.
Publikationsnummer: 3867651, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
DigiDoc GmbH, bisher in Wollerau, CHE-109.881.678, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2015, Publ. 2113301).
Statutenänderung:
31.10.2017.
Sitz neu:
Albula/Alvra.
Domizil neu:
Curegnas 62, 7459 Stierva. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gestrichen: Die vor der Eintragung im Handelsregister des Kantons Schwyz gestrichenen Tatsachen sowie allfällige frühere Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schircks, Reto, von Chur, in Albula/Alvra, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 3549881, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
ECS Engineering GmbH, in Oberdorf (BL), CHE-113.440.604, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2013, Publ. 7046394).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schircks, Reto Andreas, von Chur, in Albula/Alvra, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Voss, Hermann, deutscher Staatsangehöriger, in Oberdorf (BL), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].