Auskünfte zu Myrta Schiess
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Myrta Schiess
Publikationsnummer: HR02-1005691478, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Garage Kurt Sommer AG, in Bürglen (TG), CHE-110.243.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2018, Publ. 4299767).
Firma neu:
Garage Kurt Sommer AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 21.02.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sommer, Kurt, von Wyssachen, in Bürglen TG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schiess, Myrta, von Herisau, in Bürglen TG, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 4299767, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Centralgarage Weinfelden AG, in Weinfelden, CHE-110.243.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2011, Publ. 6484530).
Statutenänderung:
12.06.2018.
Firma neu:
Garage Kurt Sommer AG.
Sitz neu:
Bürglen (TG).
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 25c, 8575 Bürglen TG.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlag/Sachübernahme bei der Gründung vom 01.10.2003 ist aufgehoben worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Centralgarage Sommer, in Berg TG, gemäss Vertrag vom 01.10.2003 und Bilanz per 31.12.2002 mit Aktiven von CHF 527'962.75 und Passiven von CHF 206'511.4 zum Preis von CHF 321'451.35, wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 100.-- ausgegeben und CHF 221'451.35 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Ernst, von Stallikon, in Weinfelden, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Huber, Rudolf, von Stallikon, in Ottoberg (Märstetten), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sommer, Kurt, von Wyssachen, in Bürglen TG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Weinfelden, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Schiess, Myrta, von Herisau, in Bürglen TG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.