Auskünfte zu Martin Schibler
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Martin Schibler
Handelsregister-Amt Bern, (36)
Arco-Holding AG, in Schlosswil, Erwerb, Veräusserung und Verwaltung von Beteiligungen an Handels- und Dienstleistungsunternehmen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2002, S. 2, Publ. 357872).
Firma neu:
Arco-Holding AG in Liquidation.
Vinkulierung:
[Gemäss Art. 685a Abs. 3 OR ist die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien dahingefallen.]. Die Gesellschaft wird in Anwendung von Artikel 88a HRegV von Amtes wegen aufgelöst, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in Bezug auf das Domizil angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fasel, Urs, von Tafers, in Niederscherli, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Heiniger, Willi, von Eriswil, in Riffenmatt, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Richard, Thomas, von Affoltern im Emmental, in Schlosswil, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Chassot, Stephan, von Bussy FR, in Guggisberg, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Basso, Mario, von Alchenstorf, in Schlosswil, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Curau-Aepli, Beat, von Tumegl/Tomils, in Weinfelden, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Haldi, Hans-Peter, von Saanen, in Niederscherli, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Heiniger, Bruno, von Eriswil, in Schwarzenburg, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Schibler, Martin, von Walterswil SO, in Niederscherli, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].
Handelsregister-Amt Bern, (36)
Arco-Holding AG, bisher in Köniz, Erwerb, Veräusserung und Verwaltung von Beteiligungen an Handels- und Dienstleistungsunternehmen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.65 vom 2.04.1996, S.1878). Statutenänderung. 15.04.1998, 24.06.1998.
Sitz neu:
Schlosswil.
Domizil neu:
Herolfingenstrasse27, 3082 Schlosswil.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF320000.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Denz, Roland, von Teufenthal AG, in Heitenried, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thommen, René, von Arboldswil, in Ostermundigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chassot, Stephan, von Bussy FR, in Guggisberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Basso, Mario, von Alchenstorf, in Schlosswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Curau-Aepli, Beat, von Tumegl/Tomils, in Weinfelden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haldi, Hans-Peter, von Saanen, in Niederscherli, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heiniger, Bruno, von Eriswil, in Schwarzenburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schibler, Martin, von Walterswil SO, in Niederscherli, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.