Auskünfte zu Daniel Schenk
Einträge zum Namen Daniel Schenk
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Daniel Schenk
Publikationsnummer: 5283664, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Agrocomp GmbH, in Andwil SG, CH-440.9.017.573-1, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2005, S. 11, Publ. 3054038).
mit Hauptsitz in:
Appenzell.
Firma neu:
Agrocomp AG.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-310.4.001.451-2.
Firma Hauptsitz neu:
Agrocomp AG [bisher: Firma Hauptsitz: Agrocomp GmbH].Rechtsform Hauptsitz neu: Aktiengesellschaft [bisher: Rechtsform Hauptsitz: Gesellschaft mit beschränkter Haftung].Zweck Hauptsitz neu: [Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
[Gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reutegger-Goldinger, Werner, von Urnäsch, in Schwellbrunn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Schenk, Daniel, von Kradolf-Schönenberg, in Schwellbrunn, Leiter, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 4607572, Handelsregister-Amt Appenzell I. Rh., (310)
Agrocomp GmbH, in Appenzell, CH-310.4.001.451-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2005, S. 2, Publ. 3044934).
Statutenänderung:
5.08.2008.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung des Geschäftsführers vom 5.8.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schenk, Daniel, von Kradolf-Schönenberg, in Schwellbrunn, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reutegger-Goldinger, Werner, von Urnäsch, in Schwellbrunn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 13 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- (bisher: mit einem Stammanteil von CHF 13'000.--);
Reutegger-Goldinger, Beatrice, von Urnäsch und Homburg, in Schwellbrunn, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- (bisher: mit einem Stammanteil von CHF 2'000.--).
Publikationsnummer: 3032590, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Agrocomp GmbH, bisher in Münsterlingen, CH-440.9.017.573-1, Erbringung von Dienstleistungen in der IT-Branche, insbesondere in der Landwirtschaft, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2005, S. 14, Publ. 2884518).
mit Hauptsitz in:
Appenzell.
Sitz neu:
Andwil SG.
Domizil neu:
Fronackerstrasse 6, 9204 Andwil.
Firma Hauptsitz:
Agrocomp GmbH.
Rechtsform Hauptsitz:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Hauptsitz:
Appenzell.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
28.09.2004.
Zweck Hauptsitz:
Erbringung von Dienstleistungen in der IT-Branche, insbesondere in der Landwirtschaft. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, solche erwerben oder errichten, gewerbliche Schutzrechte, Know-how und Grundstücke erwerben, verwerten und veräussern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reutegger-Goldinger, Werner, von Urnäsch, in Schwellbrunn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Schenk, Daniel, von Kradolf-Schönenberg, in Schwellbrunn, Leiter, mit Einzelunterschrift [wie bisher].