Auskünfte zu Martin Schärer
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Martin Schärer
Publikationsnummer: 2881138, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Braunviehzuchtgenossenschaft Gossau/ZH, in Gossau ZH, CH-020.5.900.261-7, Förderung der Braunviehzucht, Genossenschaft (SHAB Nr. 255 vom 30.12.1993, S. 6935).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Menzi, Kaspar, von Filzbach, in Gossau ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauser, Urs, von Oberengstringen, in Gossau ZH, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schärer, Martin, von Affoltern im Emmental, in Gossau ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Ulrich, von Gossau ZH, in Gossau ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Wintsch, Heinrich, von Gossau ZH, in Gossau ZH, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fenner, Joel, von Küsnacht ZH, in Gossau ZH, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiger, Bernhard, von Gossau ZH, in Gossau ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 685448, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Milchgenossenschaft Grüt, in Gossau ZH, Genossenschaft (SHAB Nr. 240 vom 10.12.1990, S. 4890).
Statutenänderung:
21.06.2002.
Domizil neu:
c/o Christian Rüegsegger, Waldhof, 8624 Grüt (Gossau ZH).
Zweck neu:
Die in der Genossenschaft produzierte Milch möglichst gut zu verkaufen;
kann sich dazu mit anderen Körperschaften zusammenschliessen;
den Mitgliedern zu günstigen Bedingungen landwirtschaftliche Maschinen zur Verfügung zu halten;
Bewirtschaftung der genossenschaftseigenen Liegenschaft.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht. [bisher: Haftung: Mit persönlicher Haftbarkeit und unbeschränkter Nachschusspflicht.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schärer, Martin, von Affoltern im Emmental, in Gossau ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüegsegger, Christian, von Eggiwil, in Gossau ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Braunviehzuchtgenossenschaft Gossau/ZH, in Gossau ZH , Genossenschaft (SHAB Nr.47 vom 26.2.1979 S.609).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller jun., Ernst, von Gossau ZH, in Gossau ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buchmann, Walter, von Gossau ZH, in Gossau ZH, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heimann, Max, von Hasliberg BE, in Gossau ZH, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Menzi, Kaspar, von Filzbach, in Gossau ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied und Kassier);
Keller, Ulrich, von Gossau ZH, in Gossau ZH, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bissig, Hans, von Isenthal, in Gossau ZH, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauser, Urs, von Oberengstringen, in Gossau ZH, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung);
Schärer, Martin, von Affoltern im Emmental, in Gossau ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.