Auskünfte zu Roland Schär
Einträge zum Namen Roland Schär
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Roland Schär
Publikationsnummer: HR02-1006027799, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
AEB Erdwärme AG, in Rüttenen, CHE-114.003.169, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2021, Publ. 1005347582).
Firma neu:
AEB Erdwärme AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 02.05.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schär, Roland, von Dürrenroth, in Bettlach, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1004745033, Handelsregister-Amt Bern, (36)
PT Engineering GmbH, in Lengnau (BE), CHE-113.653.301, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 65 vom 06.04.2010, S.5, Publ. 5572194).
Firma neu:
PT Engineering GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.10.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vuilleumier, Alain, von Tramelan, in Bettlach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schär, Roland, von Dürrenroth, in Bettlach, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 4020231, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
AEB Erdwärme AG, in Selzach, CHE-114.003.169, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 07.10.2014, Publ. 1755109).
Statutenänderung:
21.12.2017.
Sitz neu:
Rüttenen.
Domizil neu:
Jurastrasse 2, 4522 Rüttenen.
Zweck neu:
Handel mit Waren, Produkten und Maschinen im Energiebereich, insbesondere im Bereich der erneuerbaren Energien sowie Vermittlung und Erbringung von Dienstleistungen im Energiebereich und der Haustechnik. Kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige Unternehmen erwerben und sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke, Patente und Lizenzen erwerben, verwalten und veräussern sowie sämtliche Geschäfte tätigen und Verträge eingehen, die direkt oder indirekt mit ihrem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyss, Simon, von Bettlach, in Bettlach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss, Leander, von Bettlach, in Bettlach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schär, Sabine, von Dürrenroth, in Solothurn, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schär, Roland, von Dürrenroth, in Bettlach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schär, Caroline, von Dürrenroth, in Rüttenen, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schär, Caterina, von Dürrenroth, in Bettlach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.