Auskünfte zu Jürg Schäfer
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Jürg Schäfer
Publikationsnummer: 3298020, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Bauverein Oekolampad, in Basel, CH-270.6.000.034-4, Verein (SHAB Nr. 238 vom 07.12.1994, S. 6679).
Statutenänderung:
17.06.2004.
Domizil neu:
Allschwilerplatz 9, 4009 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Etienne, Georges A., von Les Verrières, in Basel, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Angst, Christoph, von Wil ZH und Basel, in Basel, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egger, Erika, von Farnern, in Basel, Mitglied des Vorstandes und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten des Vorstandes;
Müller, Katharina, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schäfer, Jürg, von Basel, in Allschwil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vetsch, Hans, von Grabs, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwald, Kaspar, von Basel, in Liestal, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grussenmeyer, Christof, von Chur, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lesmann, Markus, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 940048, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Schäfer Schlosserei & Metallbau AG, in Basel, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 12.10.2000, S. 6984). [Gesellschaft zurzeit ohne Revisionsstelle.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BALESTRA TREUHAND AG, in Reinach BL, Revisionsstelle;
Schäfer, Jürg, von Basel, in Allschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schäfer, Gertrud, von Basel, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 610540, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
PV-Promea, in Schlieren, Stiftung (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2001, S. 9016).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dürr, Luzius, von St. Gallen, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schäfer, Jürg, von Basel, in Allschwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leemann, René, von Meilen, in Schaffhausen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Niklaus-Bieri, Susanne, von Trachselwald und Zauggenried, in Walkringen, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Urs, von Diessbach bei Büren, in Rüti ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sommer, Pia, von Adelboden und Sumiswald, in Urdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.