Auskünfte zu Roberto Santovito
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Roberto Santovito
Publikationsnummer: HR02-1006000300, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Ironforge Consulting AG, in Muri bei Bern, CHE-114.820.754, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2024, Publ. 1005953425).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lepore, Gianni, von Wald (BE), in Uttigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klein, Julia, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Santovito, Roberto, von Bern, in Flamatt (Wünnewil-Flamatt), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Habegger, Fabian Marc, von Trub, in Kehrsatz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Velauthan, Kijany, von Langenthal, in Langenthal, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wolfsteiner, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Donaueschingen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1005953425, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Ironforge Consulting AG, in Muri bei Bern, CHE-114.820.754, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2023, Publ. 1005809047).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lepore, Gianni, von Wald (BE), in Uttigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
Santovito, Roberto, von Bern, in Flamatt (Wünnewil-Flamatt), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: stellvertretender Geschäftsführer, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1005118741, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Ironforge Consulting AG, in Muri bei Bern, CHE-114.820.754, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 05.05.2020, Publ. 1004882918). [gestrichen: Gemäss Erklärung der Gründer vom 07.04.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Känzig, René, von Wiedlisbach, in Evilard, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Santovito, Roberto, von Bern, in Flamatt (Wünnewil-Flamatt), stellvertretender Geschäftsführer, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
RoRa Treuhand + Revisions AG (CHE-251.285.529), in Steffisburg, Revisionsstelle.