Auskünfte zu Heinz Salvisberg
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Heinz Salvisberg
Publikationsnummer: 4501486, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Friedli & Caprani AG, Strassen- und Tiefbau, in Bern, CH-035.3.012.146-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2008, S. 3, Publ. 4372338).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salvisberg, Heinz, von Bern, in Zollikofen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2762462, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Friedli & Caprani AG, Strassen- und Tiefbau, in Bern, CH-035.3.012.146-5, Ausführung von Bauarbeiten aller Art usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2004, S. 2, Publ. 2466610).
Statutenänderung:
14.03.2005.
Zweck neu:
Ausführung von Bauarbeiten aller Art, insbesondere Strassen- und Tiefbau, An- und Verkauf sowie Vermittlung und Verwaltung von Liegenschaften;
sie kann sich an andern Unternehmungen beteiligen. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trachsel, Beat, von Wattenwil, in Gümligen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
H. Möschler AG, in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grossniklaus, Fritz, von Beatenberg, in Thun, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bösiger, Markus, von Untersteckholz, in Heimberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frutiger, Luc, von Oberhofen am Thunersee, in Hünibach (Hilterfingen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frutiger, Thomas, von Oberhofen am Thunersee, in Muri bei Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haldimann, Fritz, von Bowil, in Hünibach (Hilterfingen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Salvisberg, Heinz, von Bern, in Zollikofen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift];
Amport, Hans, von Thunstetten, in Oberhofen am Thunersee, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hanselmann, Anton, von Sennwald, in Belp, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, in St. Gallen, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 2230018, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Friedli & Caprani AG, Strassen- und Tiefbau, in Bern, Ausführung von Bauarbeiten aller Art, usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2001, S. 4751).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salvisberg, Heinz, von Bern, in Zollikofen, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hosmann, Daniel, von Wald BE, in Hinterkappelen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jungi, Hans, von Guggisberg, in Laupen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.