Auskünfte zu Andrea Arthur Salce
Neueste SHAB-Meldungen: Andrea Arthur Salce
Publikationsnummer: 1229779, Handelsregister-Amt Schaffhausen, (290)
salce colada ag, in Schaffhausen, CHE-105.394.020, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2011, Publ. 6351106).
Statutenänderung:
06.12.2013.
Firma neu:
colada ag.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salce, Andrea, von Trüllikon, in Benken ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Dörflingen].
Publikationsnummer: 1229781, Handelsregister-Amt Schaffhausen, (290)
salce group gmbh, in Schaffhausen, CHE-110.232.363, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 10 vom 15.01.2010, S. 12, Publ. 5442686).
Statutenänderung:
06.12.2013.
Firma neu:
colada group gmbh.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salce, Andrea, von Trüllikon, in Benken ZH, Geschäftsführer und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00].
Publikationsnummer: 5016276, Handelsregister-Amt Schaffhausen, (290)
Genossenschaft Pferdesporttage Schaffhausen, in Schaffhausen, CH-290.5.002.289-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 100 vom 25.05.2007, S. 13, Publ. 3947964).
Domizil neu:
bei Alfred Zollinger, Pilatusstrasse 24, 8200 Schaffhausen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leu, Urs M., von Hemmental, in Hemmental, Präsident, mit Unterschrift zu zweien;
Brütsch, Erich, von Büttenhardt, in Schaffhausen, Vizepräsident, mit Unterschrift zu zweien;
Brütsch, Oskar, von Stein am Rhein, in Schaffhausen, Kassier, mit Unterschrift zu zweien;
Gloor, Ernst Peter, von Seon, in Oberhallau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brühlmann, Marlen, von Lohn SH, in Gächlingen, mit Unterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Wäckerlin, Ulrich, von Siblingen, in Siblingen, Präsident der Verwaltung, mit Unterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Zollinger, Alfred, von Fällanden, in Schaffhausen, Kassier, mit Unterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Sala, Robert, von Chiasso, in Schaffhausen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Salce, Andrea Arthur, von Trüllikon, in Benken ZH, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Leu Treuhand AG (CH-290.3.003.072-0), in Neuhausen am Rheinfall, Revisionsstelle.