Auskünfte zu Markus Ruess
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Markus Ruess
Publikationsnummer: HR02-1004932849, Handelsregister-Amt Nidwalden, (150)
Ruess Immo AG, in Stans, CHE-105.271.268, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 23.03.2015, S.0, Publ. 2056449).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Harmath, Karin Cornelia, von Luzern, in Stans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ruess, Markus, von Pfyn, in Stans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Pfaff, Wolfgang Rudolf, von Horw, in Stans, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herber, Christoph Alfons, von Stans, in Buochs, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Herber-Imboden, Andrea Erna, von Stans, in Buochs, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mathis, Daniel, von Wolfenschiessen, in Buochs, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruess-Helfenstein, Silvia, von Sempach, in Stans, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1004575950, Handelsregister-Amt Nidwalden, (150)
Ruess Treuhand AG, in Stans, CHE-106.291.641, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2013, S.0, Publ. 7014950).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruess-Helfenstein, Silvia, von Sempach und Pfyn, in Stans, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Ruess, Markus, von Pfyn, in Stans, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Harmath, Karin Cornelia, von Luzern, in Stans, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Harmath-Eggenberger, Karin, von Grabs und Emmen, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Harmath, Thomas Andreas, von Emmen, in Stans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 7014950, Handelsregister-Amt Nidwalden, (150)
Ruess Treuhand AG, in Stans, CH-150.3.002.151-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 19.12.2008, S. 16, Publ. 4791240).
Statutenänderung:
07.01.2013.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Übernahme von Mandaten und Erbringung von Dienstleistungen im Treuhandbereich, insbesondere auf den Gebieten Unternehmens- und Steuerberatung, Buchführung und Abschlussberatung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse durch eingeschriebenen Brief oder gegen Empfangsbestätigung oder telegrafisch.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruess-Helfenstein, Silvia, von Sempach und Pfyn, in Stans, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Harmath-Eggenberger, Karin, von Emmen und Grabs, in Stans, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift];
Ruess, Markus, von Pfyn, in Stans, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift].