Auskünfte zu Miklos Rozsa
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Miklos Rozsa
Publikationsnummer: HR02-1004984898, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Multimedia, Klaus Rozsa, in Zürich, CHE-100.081.648, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2002, S.17, Publ. 384086).
Domizil neu:
Eichstrasse 15, 8045 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rozsa, Miklos, genannt Klaus, von Zetzwil, in Zürich, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: Rozsa, Miklos, ungarischer Staatsangehöriger].
Publikationsnummer: 4011118, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Multimedia Photoscene AG, in Zürich, CH-020.3.918.234-9, Erbringen von Dienstleistungen als Foto- und Presseagentur, Vermietung und Verkauf von Ton-, Licht- und Videogeräten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2005, S. 23, Publ. 3006856).
Statutenänderung:
26.06.2007.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb einer Foto- und Presseagentur mit Onlinedatenbank. Die Video- und Filmproduktion (Content) für Kino, TV und Internet, Filmmarketing sowie Verleih und Vertrieb. Ferner das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich von Veranstaltungstechnik und Eventorganisation. Die Gesellschaft betreibt im weiteren Handel mit IT-Produkten, UE-Elektronik sowie Video- und Fotogeräten. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rozsa, Egon, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rozsa, Miklos, von Zetzwil, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: ungarischer Staatsangehöriger];
Wach Rozsa, Susann, von Zetzwil, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Papp, Aron G., von Zürich, in Pilisvörösvár (HU), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Multimedia Photoscene AG, in Z ü r i c h, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.1995, S. 3318).
Statutenänderung:
21.04.1999.
Domizil neu:
Kanzleistrasse 127, 8004 Zürich.
Zweck neu:
Erbringen von Dienstleistungen als Foto- und Presseagentur, Vermietung und Verkauf von Ton-, Licht- und Videogeräten sowie Erbringen von Dienstleistungen im Gebiet der Fototechnik, Elektronik und Telekommunikation;
kann Liegenschaften erwerben sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.- [bisher: CHF 50'000.-].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 50'000.-.
Aktien neu:
50 Namenaktien zu CHF 2'000.- [bisher: 50 Inhaberaktien zu CHF 1 000.-].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre/Aktionärin erfolgen im Publikationsorgan oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien,ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blumati, Umberto, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
W. Lippuner & Co, Revisions-, Treuhand- & Buchhaltungsgesellschaft, Nachf. Fasser & Leuenberger, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rozsa, Miklos, ungarischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: staatenlos];
Wach Rozsa, Susann, von Zetzwil, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Borsoi, Suter ,Weck und Partner Steuern, Recht, Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.