Auskünfte zu Timur Rönnert
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Timur Rönnert
Publikationsnummer: HR02-1005728387, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
MC-Bauchemie AG, in Dintikon, CHE-106.091.473, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2022, Publ. 1005538576).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stirnimann, Daniel, von Basel, in Basel, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bünter, Brigitte Lucia, von Wolfenschiessen, in Pfäffikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Delegierten des Verwaltungsrates.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rönnert, Timur, von Neuenhof, in Fischbach-Göslikon, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005602600, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
PCI Bauprodukte AG, in Holderbank (AG), CHE-107.937.865, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2022, Publ. 1005598546).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rönnert, Timur, von Neuenhof, in Fischbach-Göslikon, Geschäftsführer, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005226189, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
PCI Bauprodukte AG, in Holderbank (AG), CHE-107.937.865, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2021, Publ. 1005116813).
Statutenänderung:
09.06.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Erzeugnissen aller Art, insbesondere von Chemiewerkstoffen und Bauelementen für die Bauwirtschaft und Industrie, sowie Dienstleistungen in diesem Bereich. Die Gesellschaft kann in Verbindung mit ihrem Hauptzweck sämtliche kaufmännischen, industriellen und finanziellen Geschäfte tätigen und sich an gleichartigen oder verwandten Unternehmen beteiligen, sowie gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten. Die Gesellschaft ist berechtigt, Treuhandgeschäfte abzuwickeln, Grundstücke im In- und Ausland zu erwerben und zu veräussern und Verwaltungen zu führen. Sie kann auch Aktien in- und ausländischer Gesellschaften erwerben oder verwalten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alesi, Filippo, von Riehen, in Basel, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rönnert, Timur, von Neuenhof, in Fischbach-Göslikon, Geschäftsführer, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].