Auskünfte zu Klaus-Dieter Rockensüss
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Klaus-Dieter Rockensüss
Publikationsnummer: 4630318, Handelsregister-Amt Zug, (170)
cp.media AG, in Baar, CH-170.3.023.695-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 19.06.2008, S. 23, Publ. 4529882).
Statutenänderung:
20.08.2008.
Aktienkapital neu:
CHF 450'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 450'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
2'250'000 Inhaberaktien zu CHF 0.20. [bisher: 500'000 Inhaberaktien zu CHF 0.20]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rockensüss, Klaus-Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Hannover (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Refin GmbH (CH-020.4.031.302-5), in Baar, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gramoba AG (CH-170.3.017.521-9), in Baar, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 4529882, Handelsregister-Amt Zug, (170)
cpm creativ production media Werbung und Services AG, in Baar, CH-170.3.023.695-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2007, S. 18, Publ. 3764936).
Statutenänderung:
29.05.2008.
Firma neu:
cp.media AG.
Domizil neu:
Zugerstrasse 76B, 6340 Baar.
Zweck neu:
Entwicklung von Software und Strategien für das Gesundheitswesen und die Medizintechnik der Zukunft;
erstellt und betreibt Internetportale vorwiegend für die Gesundheitsprävention und erbringt Marketingdienstleistungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktien neu:
500'000 Inhaberaktien zu CHF 0.20. [bisher: 50 Inhaberaktien zu CHF 2000.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walter Wyrsch Treuhand, in Baar, Revisionsstelle;
Gloor, Helena, von Zetzwil, in Ascona, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brennecke, Burkhardt, deutscher Staatsangehöriger, in Glienicke (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Böhnke, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rockensüss, Klaus-Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Hannover (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Martin, Roger, von Krinau, in Eschenbach LU, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Refin GmbH (CH-020.4.031.302-5), in Baar, Revisionsstelle.