Auskünfte zu Arthur Aldo Riva
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Arthur Aldo Riva
Publikationsnummer: HR02-1005052078, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
AR Swiss Management GmbH, in Dittingen, CHE-434.867.430, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 169 vom 03.09.2018, Publ. 4447584).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Riva, Arthur Aldo, von Basel, in Soyhières, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peterli, Emmanuel, von Sirnach, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: HR02-0004447584, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
MS Logistics Systems GmbH, in Birsfelden, CHE-434.867.430, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2017, Publ. 3285041).
Statutenänderung:
02.07.2018.
Firma neu:
AR Swiss Management GmbH.
Sitz neu:
Dittingen.
Domizil neu:
Dorfstrasse 54, 4243 Dittingen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, das Vermieten und das Veräussern von Liegenschaften sowie die Verwaltung von Wertschriften und Beteiligungen und den Handel mit Waren aller Art, insbesondere Kauf und Verkauf von Produktion, Einkauf, Verkauf, Vertrieb von Rohstoffen, veredelten Rohstoffen, mineralischen Baustoffen und Recyclingmaterial;
Durchführung von Transporten, Kauf und Verkauf von Maschinen, Geräten und weiteren Anlagen sowie Erbringung von Engineering-Dienstleistungen. Betrieb einer Werkstatt und Erbringung von sämtlichen damit zusammenhängenden Dienstleistungen, insbesondere Durchführung von Reparaturen und Serviceleistungen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Gemäss Erklärung vom 09.08.2018 wurde der Verzicht auf die eingeschränkte Revision erneuert.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stojadinovic, Sasa, von Breitenbach, in Birsfelden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riva, Arthur Aldo, von Basel, in Soyhières, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.