Auskünfte zu Käthi Ritter-Vogt
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Käthi Ritter-Vogt
Publikationsnummer: HR02-1005808942, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Personalvorsorgestiftung der Hinderer Gruppe in Liquidation, in Oetwil am See, CHE-109.723.358, Stiftung (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2023, Publ. 1005687718).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ritter-Vogt, Käthi, von Dietikon, in Volketswil, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidatorin, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gunzelmann, Stephanie, deutsche Staatsangehörige, in Dürnten, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidatorin, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: HR02-1005687718, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Personalvorsorgestiftung der Hinderer Gruppe, in Oetwil am See, CHE-109.723.358, Stiftung (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2021, Publ. 1005294240).
Name neu:
Personalvorsorgestiftung der Hinderer Gruppe in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 14.12.2022 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ill, Adrian Ernst, von Rapperswil-Jona, in Oberwil-Lieli, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mend, Claudia, deutsche Staatsangehörige, in Männedorf, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidatorin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Ritter-Vogt, Käthi, von Dietikon, in Volketswil, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidatorin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Wild, Daniel, von Oberuzwil, in Wilen (TG), Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Zürcher, Christina, von Fischenthal, in Fischenthal, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidatorin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bosshard, David, von Wila, in Uetikon am See, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 4387585, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Personalvorsorgestiftung der Hinderer Gruppe, in Oetwil am See, CHE-109.723.358, Stiftung (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2017, Publ. 3647827).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Griesshammer, Erwin, von Herisau, in Lenzburg, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stockert, Christine, von Küsnacht (ZH), in Herrliberg, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutsche Staatsangehörige, in Küsnacht (ZH), Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ill, Adrian Ernst, von Rapperswil-Jona, in Oberwil-Lieli, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ritter-Vogt, Käthi, von Dietikon, in Volketswil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Rüti (ZH)].