Auskünfte zu Johnny José Rithner
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Johnny José Rithner
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1004468650, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
Toutelec S.A., à Monthey, CHE-106.055.098, société anonyme (No. FOSC 43 du 02.03.2018, Publ. 4089275).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Rithner, Johnny José, de Simplon, à Monthey, membre du conseil d'administration, directeur, avec signature collective à deux avec le président;
Gollut, Patricia, de Massongex, à Massongex, administratrice, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personne(s):
Gabioud, Yann Patrick, de Orsières, à Monthey, administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: président, avec signature individuelle].
Publikationsnummer: 3823035, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
Toutelec S.A., à Monthey, CHE-106.055.098, société anonyme (No. FOSC 94 du 18.05.2016, Publ. 2837259).
Inscription ou modification de personne(s):
Rithner, Johnny José, de Simplon, à Monthey, membre du conseil d'administration, directeur, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: directeur, avec signature collective à deux avec le président].
Publikationsnummer: 2832173, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
Toutelec S.A., à Monthey, CHE-106.055.098, société anonyme (No. FOSC 234 du 02.12.2015, Publ. 2515449).
Modification des statuts:
27.04.2016.
Nouveau but:
exploitation d'une entreprise générale d'électricité, en particulier d'installations électriques et de téléphone, achat et vente de matériel, de machines et d'appareils électriques, exploitation d'un bureau d'études, et de conseils spécialisés dans les domaines de l'énergie, en particulier dans le domaine de l'électricité et tout ce qui a trait dans ces domaines, à l'automatisation, à l'électronique et à l'informatique de façon générale, y compris la conception et la réalisation de tableaux électriques, ainsi que tous travaux connexes (cf statuts pour but complet).
Nouvelles actions:
100 actions nominatives de CHF 1'000.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts [précédemment: 100 actions de CHF 1'000.00 nominatives].
Communications aux actionnaires:
par avis inséré dans la FOSC ou lettre recommandée pour les convocations aux assemblées générales et par écrit ou courriel pour les autres communications. Statuts adaptés au nouveau droit.
Inscription ou modification de personne(s):
Gabioud, Yann Patrick, de Orsières, à Monthey, président, avec signature individuelle [précédemment: Gabioud, Yann, président et directeur général avec signature individuelle];
Gollut, Patricia, de Massongex, à Massongex, administratrice et secrétaire, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: Gollut née Richard, Patricia];
Rithner, Johnny José, de Simplon, à Monthey, directeur, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: Rithner, Johnny, administrateur avec signature collective à deux avec le président].