Auskünfte zu Bruno Ritchie
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Bruno Ritchie
Publikationsnummer: 3921593, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Argonaut Services GmbH, in Zürich, CHE-115.747.350, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2015, Publ. 2186213).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ritchie, Bruno, französischer Staatsangehöriger, in Versailles (FR), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sartorius, Bodo, deutscher Staatsangehöriger, in Frechen (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 2186213, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Argonaut Services GmbH, in Zürich, CHE-115.747.350, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 243 vom 16.12.2013, Publ. 1236887).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Räder, Berndt, von Unterägeri, in Unterägeri, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritchie, Bruno, französischer Staatsangehöriger, in Versailles (FR), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift];
Schmidt, Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 1094489, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Argonaut Services GmbH, bisher in Baar, CH-020.4.042.723-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2011, Publ. 6479042).
Gründungsstatuten:
06.05.2010.
Statutenänderung:
12.09.2013.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Argonaut Services S.à r.l.) (Argonaut Services LLC).
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Dufourstrasse 101, 8008 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Marketing-, Kommunikations-, Informations-, Ausbildungs-, Beratungs-, Management- und anderen Dienstleistungen, insbesondere in Bezug auf den europäischen Markt und insbesondere gegenüber Gesellschaften, Zweigniederlassungen und anderen nahestehenden Personen der Argo Gruppe sowie die Zeichnung von Versicherungs- und Rückversicherungsgeschäften als autorisierter Coverholder im Auftrag eines oder mehrerer Lloyd's Syndikate. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Hauptzweck der Gesellschaft in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritchie, Bruno, französischer Staatsangehöriger, in Versailles (FR), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.