Auskünfte zu Ralf Ringeisen
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Ralf Ringeisen
Publikationsnummer: 2950381, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Groupement d'Intérêt pour la sécurité des décharges de la Région Bâloise (GI DRB), in Basel, CHE-109.917.454, Verein (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2015, Publ. 2271091).
Statutenänderung:
09.06.2016.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Natkanski, Peter, britischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Felscher, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Buggingen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogt, Robin, von Allschwil, in Allschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ringeisen, Ralf, von Stein AR, in Therwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Frédéric Michel, französischer Staatsangehöriger, in Richwiller (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rusell, Philip Edward, britischer Staatsangehöriger, in Michelbach-le-Bas (FR), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2587089, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
BASF Schweiz AG, in Basel, CHE-114.849.350, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 10.08.2015, Publ. 2313631).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ringeisen, Ralf, von Stein AR, in Therwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Morvant épouse Gamlin, Christine, französische Staatsangehörige, in Blotzheim (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sulzer, Anguelika, von Winterthur, in Gansingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Timo-Gulino, Giusy, von Freienbach, in Galgenen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: italienische Staatsangehörige, in Freienbach].
Publikationsnummer: 1674569, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Groupement d'Intérêt pour la sécurité des décharges de la Région Bâloise (GI DRB), in Basel, CHE-109.917.454, Verein (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2013, Publ. 7044646).
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [bisher: Haftung/Nachschusspflicht: Ohne persönliche Haftung.].Organisation neu: [Gestrichene Angaben zur Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fritz, Günter, deutscher Staatsangehöriger, in Offenburg (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sester, Sylvain, französischer Staatsangehöriger, in Rantzwiller (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zust, Armin Josef, von Kriens, in Hergiswil NW, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Roger, von Basel und Stetten AG, in Riehen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ringeisen, Ralf, von Stein AR, in Therwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Uhlmann, Livio, von Appenzell, in Gelterkinden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.