Auskünfte zu Heinz Riesen-Büeler
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Heinz Riesen-Büeler
Publikationsnummer: 5100766, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Möbel Riesen AG, in Ingenbohl, CH-130.0.001.317-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2008, S. 20, Publ. 4548116).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Riesen-Büeler, Heinz, von Guggisberg, in Schwyz, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riesen, Thomas, von Guggisberg, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Riesen-Büeler, Irene, von Guggisberg, in Ingenbohl, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schwyz, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Riesen, Philipp, von Guggisberg, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Riesen, Tanja, von Guggisberg, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4548116, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Möbel Riesen & Co., in Ingenbohl, CH-130.0.001.317-0, Kommanditgesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 29.08.2003, S. 11, Publ. 1149764).
Statuten neu:
23.06.2008.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Kommanditgesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 23.6.2008 und Bilanz per 31.12.2007 mit Aktiven von CHF 3'282'737.69 und Fremdkapital von CHF 3'032'737.69 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten 250 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Firma neu:
Möbel Riesen AG.
Zweck neu:
Handel mit Möbeln, Teppichen, Vorhängen, Wohnungseinrichtungen, Objekteinrichtungen, Erbringung von Beratungs- und Dienstleistungen auf dem Gebiet der Innenausstattung und Inneneinrichtung, Verlegung Parkettböden, Teppichen und anderen Bodenbelägen;
kann sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen und Immobilien erwerben, halten, verwalten und veräussern.
Aktienkapital neu:
CHF 250'000.--.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 250'000.--.
Aktien:
250 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre durch Brief, Fax oder E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Gestrichen: Beginn: 1.8.1985].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riesen-Büeler, Heinz, von Guggisberg, in Schwyz, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: unbeschränkt haftender Gesellschafter];
Riesen, Thomas, von Guggisberg, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Ingenbohl, mit einer Kommanditsumme von CHF 10'000, Kommanditär, mit Kollektivprokura zu zweien];
Riesen, Pascal, von Guggisberg, in Ibach, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner (CH-130.0.000.585-9), in Schwyz, Revisionsstelle.