Auskünfte zu Andreas Riesen
Einträge zum Namen Andreas Riesen
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Andreas Riesen
Publikationsnummer: HR02-1005038018, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Milchgenossenschaft Oberscherli, in Köniz, CHE-102.457.948, Genossenschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2018, Publ. 4034365).
Statutenänderung:
30.10.2020.
Domizil neu:
c/o Andreas Riesen, Lehmackerweg 31, Haltli, 3145 Niederscherli.
Zweck neu:
Sie bezweckt die wirtschaftliche Förderung der ihr angeschlossenen Mitglieder auf dem Wege genossenschaftlicher Selbsthilfe durch: einen möglichst vorteilhaften Verkauf der Milch;
die allgemeine Förderung der Land- und Milchwirtschaft und die Unterstützung von Massnahmen zur Hebung der Qualität von Milch sowie die Mitwirkung an Bestrebungen und Veranstaltungen verwandter Organisationen, soweit diese im Interesse der gesamten Milchwirtschaft liegen;
die Vermietung von Wohn- und Gewerberäumen;
den Erwerb und die Veräusserung von Grundeigentum;
die Förderung der beruflichen Kenntnisse der Mitglieder.
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Genossenschafter: schriftlich, per E-Mail oder Inserate im Anzeiger.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschirren, Walter, von Niedermuhlern, in Oberscherli (Köniz), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär der Verwaltung oder dem Kassier der Verwaltung [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier];
Binggeli, Peter, von Schwarzenburg, in Oberscherli (Köniz), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär der Verwaltung oder dem Kassier der Verwaltung [bisher: von Wahlern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier];
Riesen, Andreas, von Oberbalm, in Oberscherli (Köniz), Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten der Verwaltung oder dem Vizepräsidenten der Verwaltung [bisher: in Oberscherli (Köniz), Mitglied + Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Maibach, Claudia, von Dürrenroth, in Oberbalm, Mitglied der Verwaltung, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten der Verwaltung oder dem Vizepräsidenten der Verwaltung [bisher: Mitglied der Verwaltung, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Brönnimann, Andreas, von Wald (BE), in Niederscherli (Köniz), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 2776764, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Käsereigenossenschaft Oberscherli, in Köniz, CH-035.5.001.024-4, Bestmögliche Verwertung der verfügbaren Milch usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 215 vom 05.11.1996, S. 6767).
Statutenänderung:
12.05.2004.
Firma neu:
Milchgenossenschaft Oberscherli.
Zweck neu:
Wirtschaftliche Förderung der ihr angeschlossenen Milchproduzenten auf dem Wege genossenschaftlicher Selbsthilfe durch: eine möglichst vorteilhafte und rationelle Veredelung der Milch der deren Verkauf sowie Schaffung der entsprechenden baulichen und technischen Voraussetzungen oder Beteiligung an entsprechenden Zweckgesellschaften;
allgemeine Förderung der Milchwirtschaft und Unterstützung von Massnahmen zur Hebung der Qualität von Milch und Milchprodukten sowie Mitwirkung an Bestrebungen und Veranstaltungen verwandter Organisationen, soweit diese im Interesse der gesamten Milchwirtschaft liegen. Weiteres vergleiche Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Walter, von Oberösch, in Oberscherli, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spycher, Ernst, von Köniz, in Oberscherli, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Spycher, Ernst, von Köniz, in Oberscherli, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Hans Ulrich, von Rüti bei Riggisberg, in Oberscherli, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tschirren, Walter, von Niedermuhlern, in Oberscherli (Köniz), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier;
Maibach, Rudolf, von Dürrenroth, in Oberbalm, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Sekretär (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Riesen, Andreas, von Oberbalm, in Oberscherli (Köniz), Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Scherz, Christian, von Köniz, in Oberscherli (Köniz), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.